Készült: 2024.09.23.01:47:26
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
Vagyonnyilatkozatokat ellenőrző albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2004.03.23. |
Megszűnés | 2004.12.31. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Mentelmi bizottság |
Vagyonnyilatkozatokat ellenőrző albizottság tagjainak változásai | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Kerényi János (Fidesz) | Elnök | 2004.03.23. | 2004.12.30. | |
Dr. Kontrát Károly (Fidesz) 1 | Tag | 2004.03.23. | 2004.12.30. | |
Dr. Kóródi Mária (SZDSZ) | Tag | 2004.03.23. | 2004.12.30. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Vagyonnyilatkozatokat ellenőrző albizottság üléseinek megjelenítése