Készült: 2024.09.26.15:30:24
Dinamikus lap
Tóth Tiborné dr.
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2009.12.07. | 2009.12.08. |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2008.09.15. | 2008.09.16. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2008.03.31. | 2008.04.01. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2007.09.17. | 2007.09.18. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Győr-Moson-Sopron 4. OEVK | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Felszólalások | |||
---|---|---|---|
Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
2006-2010 | 50 |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
könyvtáros | Eötvös Lóránd Tudományegyetem | Bölcsészettudományi Kar | 1968 |
matematika tanár | Eötvös Lóránd Tudományegyetem | Természettudományi Kar | 1968 |
Tudományos fokozat | Megszerzés éve |
---|---|
A tudomány(ok) doktora | 1983 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
német | társalgási |