Készült: 2024.09.24.03:21:56
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság tagjai változásának elrejtése
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság tagjainak változásai (21 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Szászfalvi László (Fidesz) | Elnök | 2005.05.15. | 2006.05.15. | |
Szászfalvi László (MDF) | Elnök | 2002.05.15. | 2004.09.06. | |
Szászfalvi László (független) | Elnök | 2004.09.06. | 2005.05.14. | |
Donáth László (MSZP) | Alelnök | 2002.06.04. | 2006.05.15. | Pál Tibor (MSZP) |
Németh Erika (MSZP) | Alelnök | 2004.11.02. | 2006.05.15. | Dr. Suchman Tamás (MSZP) |
Pál Tibor (MSZP) | Alelnök | 2002.05.15. | 2002.05.27. | |
Dr. Suchman Tamás (MSZP) | Alelnök | 2002.05.15. | 2004.11.02. | |
Dr. Semjén Zsolt (Fidesz) | Alelnök | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Bán Imre (MSZP) | Tag | 2004.08.27. | 2006.05.15. | Kósáné Dr. Kovács Magda (MSZP) |
Demus Iván (MSZP) | Tag | 2005.12.19. | 2006.05.15. | Élő Norbert (MSZP) |
Donáth László (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2002.06.04. | |
Élő Norbert (MSZP) | Tag | 2004.11.29. | 2005.06.27. | Dr. Simon Gábor (MSZP) |
Élő Norbert (MSZP) | Tag | 2005.12.05. | 2005.12.19. | Urbán Árpád (MSZP) |
Dr. Géczi József Alajos (MSZP) | Tag | 2005.06.27. | 2006.05.15. | |
Godó Lajos (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Kocsi László (MSZP) | Tag | 2003.09.15. | 2004.10.25. | Dr. Vojnik Mária (MSZP) |
Kósáné Dr. Kovács Magda (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2004.07.14. | |
Molnár József (MSZP) | Tag | 2002.06.04. | 2006.05.15. | Dr. Szabó Zoltán (MSZP) |
Németh Erika (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2004.11.02. | |
Nyakó István (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Rózsa Endre (MSZP) | Tag | 2002.06.25. | 2002.12.17. | Teleki László (MSZP) |
Dr. Simon Gábor (MSZP) | Tag | 2002.06.04. | 2004.11.29. | Gusztos Péter (SZDSZ) |
Szabados Tamás (MSZP) | Tag | 2004.11.02. | 2006.05.15. | |
Dr. Szabó Zoltán (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2002.06.04. | |
Teleki László (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2002.06.25. | |
Tóth Gyula (MSZP) | Tag | 2004.10.26. | 2006.05.15. | Kocsi László (MSZP) |
Urbán Árpád (MSZP) | Tag | 2002.06.04. | 2005.11.26. | Donáth László (MSZP) |
Dr. Vojnik Mária (MSZP) | Tag | 2002.12.17. | 2003.09.15. | Rózsa Endre (MSZP) |
Farkas Flórián (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Dr. Hargitai János (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Dr. Karakó László (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Láyer József (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Móring József Attila (Fidesz) | Tag | 2003.02.11. | 2006.05.15. | Potápi Árpád (Fidesz) 1 |
Potápi Árpád (Fidesz) 1 | Tag | 2002.05.15. | 2003.02.11. | |
Schmidt Ferenc (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Varga József (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Fodor Gábor (SZDSZ) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Gusztos Péter (SZDSZ) | Tag | 2002.05.15. | 2002.06.04. | |
Dr. Csapody Miklós (MDF) | Tag | 2002.05.15. | 2003.11.01. | |
Ékes József (MDF) | Tag | 2003.11.01. | 2004.11.08. | Dr. Csapody Miklós (MDF) |
Ékes József (független) | Tag | 2004.11.08. | 2006.05.15. | Dr. Csapody Miklós (MDF) |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság | MSZP | 10 | 47.62% |
Fidesz | 9 | 42.86% | |
SZDSZ | 1 | 4.76% | |
független | 1 | 4.76% | |
Összesen | 21 | 100.00% |
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
Az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2002.06.26. | 2006.05.15. | |
Európai integrációs albizottság | 2002.06.26. | 2006.05.15. | |
Esélyegyenlőségi albizottság | 2003.06.23. | 2006.05.15. | |
Bioetikai vegyes albizottság | 2003.10.21. | 2006.05.15. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok