Készült: 2024.09.26.13:45:48
Dinamikus lap
Gusztos Péter
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | SZDSZ | frakcióvezető-helyettes | 2007.12.05. | 2010.05.13. |
SZDSZ | frakcióvezető-helyettes | 2006.10.09. | 2007.12.04. | |
2002-2006 | SZDSZ | frakcióvezető-helyettes | 2002.06.25. | 2006.05.15. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Országos lista | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Országos lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: középfok | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
érettségi | Madách Imre Gimnázium | 1994 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol |