Készült: 2024.09.26.18:39:03
Dinamikus lap
Gaál Gyula
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
1994-98 | SZDSZ | frakcióvezető-helyettes | 1997.02.10. | 1998.04.06. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
gazdasági és közlekedési minisztériumi politikai államtitkár | 2004.10.04. | 2005.01.01. |
gazdasági és közlekedési minisztériumi politikai államtitkár | 2003.06.16. | 2004.10.03. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1994-98 | Országos lista | 1994.06.28. | 1998.04.06. | |
1990-94 | Budapest területi lista | 1990.08.27. | 1994.06.27. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Felszólalások | |||
---|---|---|---|
Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
2002-2006 | 161 |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi diploma | Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem | 1981 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | alapfokú |
német | középfokú |