Készült: 2024.09.25.15:42:58
Dinamikus lap
Dr. Varga Zs. András
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
a Kúria elnöke | 2021.01.02. | |
a legfőbb ügyész helyettese | 2010.12.15. | 2013.08.31. |
a legfőbb ügyész helyettese | 2000.06.05. | 2006.05.16. |
Vagyonnyilatkozat | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.08.31. | 2013.10.01. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2020 | 2020.10.19. | 2020.11.18. | igen |
Vagyonnyilatkozat (2023. január 1-től) | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2023 | 2023.03.21. | 2023.03.31. | igen |