Készült: 2024.09.24.15:18:43
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2018-2022
Közlekedési albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2018.07.03. |
Megszűnés | 2022.05.01. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Gazdasági bizottság |
Közlekedési albizottság tagjainak változásai (4 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Manninger Jenő (Fidesz) | Elnök | 2018.07.03. | 2022.05.01. | |
Hadházy Sándor (Fidesz) | Tag | 2018.07.03. | 2022.05.01. | |
Varga Gábor (Fidesz) | Tag | 2020.06.02. | 2022.05.01. | |
Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik) | Tag | 2018.11.20. | 2022.05.01. | |
Volner János (Jobbik) | Tag | 2018.07.03. | 2018.10.05. | |
Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) | Tag | 2018.12.10. | 2019.12.02. |
Közlekedési albizottság üléseinek megjelenítése