Készült: 2024.09.25.21:27:51
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2006-2010
Sport albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2006.11.07. |
Megszűnés | 2010.05.13. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Sport- és turisztikai bizottság |
Sport albizottság tagjainak változásai (6 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Páva Zoltán (MSZP) | Elnök | 2008.05.20. | 2010.05.13. | Dr. Gyenesei István (független) |
Dr. Gyenesei István (független) | Elnök | 2006.11.07. | 2008.05.20. | |
Koscsó Lajos (MSZP) | Tag | 2006.12.06. | 2010.05.13. | |
Páva Zoltán (MSZP) | Tag | 2006.12.06. | 2007.10.15. | |
Páva Zoltán (MSZP) | Tag | 2007.11.05. | 2008.05.20. | |
Dr. Tóth József (MSZP) | Tag | 2006.12.06. | 2010.05.13. | |
Lasztovicza Jenő (Fidesz) | Tag | 2007.02.20. | 2010.05.13. | |
Szalay Ferenc (Fidesz) | Tag | 2006.12.06. | 2010.05.13. | |
Dr. Világosi Gábor (SZDSZ) | Tag | 2006.12.06. | 2010.05.13. |
Sport albizottság üléseinek megjelenítése