Készült: 2024.09.23.14:22:54
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Európai integrációs albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1998.11.11. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Ifjúsági bizottság |
Európai integrációs albizottság tagjainak változásai (6 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Gyürk András (Fidesz) | Elnök | 1998.11.11. | 2002.05.14. | |
Szabó Imre (MSZP) | Alelnök | 1998.11.11. | 2002.05.14. | |
Fehérvári Tamás (Fidesz) | Tag | 1998.11.11. | 2002.05.14. | |
Imre Zsolt (Fidesz) | Tag | 1998.12.16. | 2002.05.14. | Koncz Ferenc (Fidesz) |
Koncz Ferenc (Fidesz) | Tag | 1998.11.11. | 1998.12.15. | |
Zsigó Róbert (Fidesz) | Tag | 1998.11.11. | 2002.05.14. | |
Juhász Gábor (MSZP) | Tag | 1998.11.11. | 2002.05.14. | |
Horn Gábor (SZDSZ) | Tag | 1998.11.11. | 2000.09.05. |