Készült: 2024.09.21.12:32:45
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
A Honvédelmi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1998.09.09. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Honvédelmi bizottság |
A Honvédelmi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) tagjainak változásai (4 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Juhász Ferenc (MSZP) | Elnök | 1998.09.09. | 2002.05.14. | |
Dr. Gyimesi József (Fidesz) | Tag | 1998.09.09. | 2002.05.14. | |
Dr. Szabó Attila (Fidesz) | Tag | 1998.09.09. | 1999.09.07. | |
Dr. Vidoven Árpád (Fidesz) | Tag | 1998.09.09. | 2002.05.14. | |
Dr. Molnár János (MSZP) | Tag | 1998.09.09. | 2002.05.14. | |
Pápai Mihály (FKGP) | Tag | 1999.10.13. | 2001.01.21. | |
Pápai Mihály (független) | Tag | 2001.01.22. | 2001.04.17. | |
Dr. Szabó Attila (független) | Tag | 1999.09.08. | 1999.09.16. |
A Honvédelmi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) üléseinek megjelenítése