Készült: 2024.09.26.18:16:37
Dinamikus lap
Glattfelder Béla
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2002-2006 | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2002.05.15. | 2004.07.18. |
1990-94 | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 1994.02.08. | 1994.06.27. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára | 2014.07.02. | 2015.10.31. |
gazdasági minisztériumi politikai államtitkár | 2000.02.07. | 2002.05.26. |
jegyző | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
korjegyző | 1990.05.02. | 1990.05.02. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2002-2006 | Budapest területi lista | 2002.05.15. | 2004.07.18. | |
1998-2002 | Budapest 24. OEVK | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Országos lista | 1994.12.01. | 1998.06.17. | |
1990-94 | Országos lista | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
agrármérnök | Agrártudományi Egyetem, Gödöllő | Mezőgazdasági Kar | 1992 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | tárgyalási |
német | tárgyalási |