Készült: 2024.09.22.09:11:46
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Kastélyok, várak, falusi turizmus albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2010.05.17. |
Megszűnés | |
Névváltozások | |
Főbizottság | Sport- és turizmusbizottság |
Kastélyok, várak, falusi turizmus albizottság tagjainak változásai (4 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Kovács Ferenc (Fidesz) | Elnök | 2010.05.17. | 2014.05.05. | |
Horváth László (Fidesz) | Tag | 2010.05.17. | 2011.02.14. | |
Horváth András Tibor (MSZP) | Tag | 2012.03.26. | 2014.05.05. | |
Zakó László (Jobbik) | Tag | 2010.05.17. | 2014.05.05. | |
Bús Balázs (KDNP) | Tag | 2010.05.17. | 2014.05.05. |
Kastélyok, várak, falusi turizmus albizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 5 | 1/2013 | 2013.12.16. | Határozatképes | 1:01 |
2 | 4 | 3/2012 | 2012.11.19. | Határozatképes | 1:02 |
3 | 3 | 2/2012 | 2012.03.19. | Határozatképes | 0:51 |
4 | 2 | 1/2012 | 2012.02.27. | Határozatképes | 0:57 |
5 | 1 | 1/2011 | 2011.05.03. | Határozatképes | 1:07 |