Készült: 2024.09.26.21:47:55
Dinamikus lap
Dr. Szájer József
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2002-2006 | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2002.06.26. | 2004.07.06. |
1998-2002 | Fidesz | frakcióvezető | 1998.06.18. | 2002.05.14. |
1994-98 | Fidesz | frakcióvezető | 1994.08.01. | 1997.09.07. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
az Országgyűlés alelnöke | 2002.05.15. | 2004.01.31. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2002-2006 | Győr-Moson-Sopron 7. OEVK | 2002.05.15. | 2004.07.06. | |
1998-2002 | Győr-Moson-Sopron 7. OEVK | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Országos lista | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
1990-94 | Győr-Moson-Sopron 7. OEVK | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
jogász | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Állam- és Jogtudományi Kar | 1986 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | |
francia | társalgási |
német | társalgási |
orosz | társalgási |
spanyol | társalgási |