Készült: 2024.09.26.18:26:13
Dinamikus lap
Rockenbauer Zoltán
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
1990-94 | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 1994.02.08. | 1994.06.27. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
nemzeti kulturális örökség minisztere | 2000.01.01. | 2002.05.26. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2002-2006 | Budapest területi lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Budapest 10. OEVK | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Országos lista | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
1990-94 | Országos lista | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
főiskolai diploma | Bessenyei György Tanárképző Főiskola | 1982 | |
egyetemi diploma | Eötvös Loránd Tudományegyetem | 1990 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | társalgási |
francia | felsőfokú |