Készült: 2024.09.26.15:40:02
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1994-98
Kulturális és művelődési társadalmi szervezeteket támogató albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1995.02.02. |
Megszűnés | 1998.06.17. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Társ. szerv. ktgv. tám. elők. bizottság |
Kulturális és művelődési társadalmi szervezeteket támogató albizottság tagjainak változásai (7 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Pál Béla (MSZP) | Elnök | 1995.02.02. | 1998.06.17. | |
Körösfői László (MSZP) | Tag | 1995.02.02. | 1998.06.17. | |
Hajdú Zoltán (SZDSZ) | Tag | 1996.02.22. | 1998.06.17. | |
Rózsa Edit (SZDSZ) | Tag | 1997.03.13. | 1998.06.17. | |
István József (FKGP) | Tag | 1997.02.25. | 1998.06.17. | Izsó Mihály (FKGP) |
Izsó Mihály (FKGP) | Tag | 1996.02.22. | 1997.02.25. | |
Németh Zsolt (FIDESZ) 1 | Tag | 1995.02.02. | 1996.11.12. | |
Tirts Tamás (FIDESZ-MPP) | Tag | 1996.11.12. | 1998.06.17. | Németh Zsolt (FIDESZ-MPP) 1 |
Dr. Giczy György (KDNP) | Tag | 1995.02.02. | 1997.07.21. | |
Zsigmond Attila (Néppárt-MDNP) | Tag | 1997.02.25. | 1998.06.17. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.