Készült: 2024.09.26.11:04:18
Dinamikus lap
Szabó György
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2007.10.15. | 2007.10.16. |
2002-2006 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2003.03.31. | 2003.04.01. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
népjóléti miniszter | 1995.04.03. | 1996.11.30. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Borsod-Abaúj-Zemplén 11. OEVK | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Borsod-Abaúj-Zemplén 11. OEVK | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Borsod-Abaúj-Zemplén területi lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Borsod-Abaúj-Zemplén 11. OEVK | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
1990-94 | Borsod-Abaúj-Zemplén területi lista | 1990.05.02. | 1991.01.15. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
okleveles közgazda | Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem | Ipari kar | 1972 |
politológus | Politikai Főiskola | 1987 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | társalgási |