Készült: 2024.09.26.22:00:36
Dinamikus lap
Szabados Tamás
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2002-2006 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2002.11.26. | 2002.11.27. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
oktatási minisztériumi politikai államtitkár | 2003.05.19. | 2004.10.03. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2002-2006 | Fejér területi lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Fejér 6. OEVK | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Fejér 6. OEVK | 1994.06.28. | 1998.06.17. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi diploma | Eötvös Loránd Tudományegyetem | ||
egyetemi diploma | József Attila Tudományegyetem | ||
egyetemi diploma | Eötvös Loránd Tudományegyetem |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | |
orosz | felsőfokú |