Készült: 2024.09.24.03:11:19
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság tagjai változásának elrejtése
Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság tagjainak változásai (12 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Isépy Tamás (Fidesz) | Elnök | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Géczi József Alajos (MSZP) | Alelnök | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Dornbach Alajos (SZDSZ) | Alelnök | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Fazekas Sándor (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2001.12.18. | |
Dr. Kerényi János (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Kozma Péter (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Szűcs Lajos (Fidesz) 1 | Tag | 2001.12.18. | 2002.05.14. | Dr. Fazekas Sándor (Fidesz) |
Filló Pál (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2000.02.08. | |
Szabó Sándorné (MSZP) | Tag | 2000.02.08. | 2002.05.14. | Filló Pál (MSZP) |
Szili Sándor (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Tóth András (MSZP) 1 | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Dán János (FKGP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Varga István (MDF) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Cseh Sándor (MIÉP) | Tag | 1998.06.25. | 1999.09.15. | |
Cseh Sándor (MIÉP) | Tag | 1999.09.15. | 1999.09.15. | |
Dr. Fenyvessy Zoltán (MIÉP) | Tag | 1999.10.01. | 2002.05.14. | Cseh Sándor (független) |
Cseh Sándor (független) | Tag | 1999.09.16. | 1999.10.01. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság | Fidesz | 4 | 33.33% |
MSZP | 4 | 33.33% | |
FKGP | 1 | 8.33% | |
SZDSZ | 1 | 8.33% | |
MDF | 1 | 8.33% | |
MIÉP | 1 | 8.33% | |
Összesen | 12 | 100.00% |
Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
Európai integrációs albizottság | 1998.12.16. | 2002.05.14. | |
A Házszabály vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos rendelkezéseinek módosítását előkészítő (az Alkotmányügyi és az Ügyrendi bizottsággal közös) albizottság | 2001.03.21. | 2001.05.28. | |
A Házszabály 131/B. § (3) bekezdése alapján létrehozott vizsgálóbizottság összeférhetetlenség kivizsgálására | 2001.10.30. | 2001.12.12. | |
A Házszabály 131/B. § (3) bekezdése alapján létrehozott vizsgálóbizottság összeférhetetlenség kivizsgálására | 2002.02.19. | 2002.05.14. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok