Készült: 2024.09.26.11:55:52
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Mezőgazdasági bizottság tagjai változásának elrejtése
Mezőgazdasági bizottság tagjainak változásai (24 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Font Sándor (Fidesz) | Elnök | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Horváth István (Fidesz) | Helyettesítő alelnök | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Gőgös Zoltán (MSZP) | Alelnök | 2010.06.02. | 2014.05.05. | Harangozó Gábor István (MSZP) 1 |
Harangozó Gábor István (MSZP) 1 | Alelnök | 2010.05.17. | 2010.06.01. | |
Dr. Ángyán József (Fidesz) | Tag | 2012.02.27. | 2013.06.21. | Dr. Zsiga Marcell (Fidesz) |
Balogh József (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2013.05.01. | |
Farkas Sándor (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Győrffy Balázs (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Hanó Miklós (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Jakab István (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Mágori Józsefné (Fidesz) | Tag | 2013.09.23. | 2014.05.05. | |
Dr. Nagy István (Fidesz) | Tag | 2013.09.23. | 2014.05.05. | |
Obreczán Ferenc (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Ódor Ferenc (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2012.12.31. | |
Örvendi László (Fidesz) 1 | Tag | 2013.05.21. | 2014.05.05. | Balogh József (független) |
Patay Vilmos (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Pócs János (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Tiffán Zsolt (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Tóth József (Fidesz) | Tag | 2013.02.11. | 2014.05.05. | Dr. Ódor Ferenc (Fidesz) |
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2012.02.27. | |
Ficsor Ádám (MSZP) | Tag | 2010.05.14. | 2011.10.23. | |
Harangozó Gábor István (MSZP) 1 | Tag | 2010.06.02. | 2014.05.05. | Horváth András Tibor (MSZP) |
Harangozó Gábor István (MSZP) 1 | Tag | 2010.05.14. | 2010.05.17. | |
Horváth András Tibor (MSZP) | Tag | 2010.05.14. | 2010.06.01. | |
Dr. Józsa István (MSZP) | Tag | 2013.03.04. | 2014.05.05. | Szabó Rebeka (független) |
Korondi Miklós (Jobbik) | Tag | 2012.11.12. | 2012.12.17. | Z. Kárpát Dániel (Jobbik) |
Magyar Zoltán (Jobbik) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Suhajda Krisztián (Jobbik) | Tag | 2012.12.17. | 2014.05.05. | Korondi Miklós (Jobbik) |
Varga Géza (Jobbik) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Vona Gábor (Jobbik) | Tag | 2010.05.14. | 2011.02.14. | |
Z. Kárpát Dániel (Jobbik) | Tag | 2011.02.14. | 2012.11.12. | Vona Gábor (Jobbik) |
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Lengyel Szilvia (LMP) | Tag | 2013.09.23. | 2014.05.05. | |
Szabó Rebeka (LMP) | Tag | 2010.05.14. | 2013.02.11. | |
Balogh József (független) | Tag | 2013.05.21. | 2014.05.05. | |
Ficsor Ádám (független) | Tag | 2011.11.14. | 2014.05.05. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Mezőgazdasági bizottság | Fidesz | 14 | 58.33% |
MSZP | 3 | 12.50% | |
Jobbik | 3 | 12.50% | |
KDNP | 1 | 4.17% | |
LMP | 1 | 4.17% | |
független | 2 | 8.33% | |
Összesen | 24 | 100.00% |
Mezőgazdasági bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
A Mezőgazdasági bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2010.05.26. | ||
Az elmúlt nyolc év kormányzati visszaéléseit vizsgáló albizottság | 2010.05.26. | ||
Szőlészeti és borászati albizottság | 2010.05.26. | ||
Élelmiszer-biztonsági albizottság | 2010.05.27. | ||
Erdészeti albizottság | 2010.05.27. | ||
A Közös Agrárpolitikával (KAP) foglalkozó albizottság | 2010.05.27. | ||
Megújuló energiával foglalkozó albizottság | 2010.05.27. | ||
Kertészeti albizottság | 2010.07.07. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok