Készült: 2024.09.24.14:18:06
Dinamikus lap
Csepreghy Nándor
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára | 2022.12.01. | |
Építési és Beruházási Minisztérium államtitkára | 2022.05.25. | 2022.11.30. |
Miniszterelnökség államtitkára | 2015.10.08. | 2018.05.17. |