Készült: 2024.09.26.18:26:15
Dinamikus lap
Zatykó János
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2009.03.02. | 2009.03.03. |
1998-2002 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2000.11.27. | 2000.11.28. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Komárom-Esztergom 4. OEVK | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Komárom-Esztergom 4. OEVK | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Komárom-Esztergom 4. OEVK | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Komárom-Esztergom 4. OEVK | 1994.06.28. | 1998.06.17. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
agrármérnök | Agrártudományi Egyetem, Keszthely | Mezőgazdaságtudományi Kar | 1972 |