Készült: 2024.09.26.13:13:41
Dinamikus lap
Szedlák Attila
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
Közbeszerzési Hatóság Tanácsának tagja | 2020.12.03. | 2022.12.02. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2010-2014 | 2010.04.25. | Veszprém területi lista | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Felszólalások | |||
---|---|---|---|
Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
2010-2014 | 25 |
Vagyonnyilatkozat | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2020 | 2020.12.03. | 2021.01.04. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2020 | 2020.12.31. | 2021.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2021 | 2021.12.31. | 2022.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat (2022. augusztus 1-től) |
---|
Tisztségviselőként (Közbeszerzési Hatóság Tanácsának tagja): 2022.08.01. - |
Eredeti vagyonnyilatkozat - 2022. augusztus 5. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: főiskola | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
informatikus mérnök | Gábor Dénes Főiskola | Műszaki Informatika Szak | 2002 |
településmenedzsment, városgazdálkodási szakértő | Nyugat-Magyarországi Egyetem | Közgazdaságtudományi Kar | 2006 |
Nyelvismeret | ||
---|---|---|
Nyelv | Foka | Típusa |
angol | középfokú | B |