Készült: 2024.09.23.11:53:28
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reformot előkészítő albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2010.06.21. |
Megszűnés | 2011.10.17. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Alkotmányügyi bizottság |
Az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reformot előkészítő albizottság tagjainak változásai | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Salamon László (KDNP) | Elnök | 2010.06.21. | 2011.10.17. | |
Dr. Lamperth Mónika (MSZP) | Alelnök | 2010.06.21. | 2011.10.17. | |
Dr. Horváth Zsolt (Veszprém) (Fidesz) 1 | Tag | 2010.06.21. | 2011.10.17. | |
Dr. Vitányi István (Fidesz) | Tag | 2010.06.21. | 2011.10.17. | |
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik) | Tag | 2010.06.21. | 2011.10.17. | |
Dr. Schiffer András (LMP) | Tag | 2010.06.21. | 2011.10.17. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reformot előkészítő albizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 9 | 6/2011 | 2011.10.17. | Határozatképes | 0:48 |
2 | 8 | 5/2011 | 2011.10.11. | Határozatképes | 0:59 |
3 | 7 | 4/2011 | 2011.09.27. | Határozatképes | 1:40 |
4 | 6 | 3/2011 | 2011.07.11. | Határozatképes | 0:33 |
5 | 5 | 2/2011 | 2011.06.07. | Határozatképes | 1:20 |
6 | 4 | 1/2011 | 2011.05.10. | Határozatképes | 1:22 |
7 | 3 | 3/2010 | 2010.10.26. | Határozatképes | 1:15 |
8 | 2 | 2/2010 | 2010.09.29. | Határozatképes | 1:07 |
9 | 1 | 1/2010 | 2010.07.06. | Határozatképes | 0:26 |