Készült: 2024.09.20.09:11:01
Dinamikus lap
Bokros Lajos
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
pénzügyminiszter | 1995.03.01. | 1996.02.29. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1990-94 | Budapest területi lista | 1990.05.02. | 1990.07.12. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
közgazdaságtudományi doktor, világgazdaságtan szaktudomány | Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem | Általános Közgazdasági Kar | 1980 |
közgazdaságtudomány kandidátusa | Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem | 1987 |
Nyelvismeret | ||
---|---|---|
Nyelv | Foka | Típusa |
angol | felsőfokú | C |
orosz | felsőfokú | C |
spanyol | felsőfokú | C |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
német | társalgási |
román | társalgási |
szerbhorvát | társalgási |