Készült: 2024.09.26.15:22:32
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Infrastruktúra-fejlesztési albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1999.11.24. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Gazdasági bizottság |
Infrastruktúra-fejlesztési albizottság tagjainak változásai (9 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Rigler Zoltán (Fidesz) | Elnök | 1999.11.25. | 2002.05.14. | |
Ivanics István (Fidesz) | Tag | 1999.11.25. | 2002.05.14. | |
Márton Attila (Fidesz) | Tag | 1999.11.25. | 2002.05.14. | |
Végh László (Fidesz) | Tag | 1999.11.25. | 2002.05.14. | |
Fritz Péter (MSZP) | Tag | 1999.11.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Kálmán András (MSZP) | Tag | 1999.11.25. | 2002.05.14. | |
Kovács Tibor (MSZP) | Tag | 1999.11.25. | 2002.05.14. | |
Kovács Kálmán (SZDSZ) | Tag | 1999.11.25. | 2002.05.14. | |
Németh Zsolt (MDF) 1 | Tag | 1999.11.25. | 2002.05.14. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Infrastruktúra-fejlesztési albizottság üléseinek megjelenítése