Készült: 2024.09.26.13:23:46
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2014-2018
Nemzeti összetartozás bizottsága tagjai változásának elrejtése
Nemzeti összetartozás bizottsága tagjainak változásai (9 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Pánczél Károly (Fidesz) | Elnök | 2014.06.23. | 2018.05.07. | Potápi Árpád János (Fidesz) 1 |
Potápi Árpád János (Fidesz) 1 | Elnök | 2014.05.06. | 2014.06.18. | |
Bóna Zoltán (Fidesz) | Alelnök | 2014.05.06. | 2014.06.23. | |
Szabolcs Attila (Fidesz) | Alelnök | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Szászfalvi László (KDNP) | Alelnök | 2014.06.23. | 2018.05.07. | Bóna Zoltán (Fidesz) |
Bóna Zoltán (Fidesz) | Tag | 2014.06.23. | 2018.05.07. | Szászfalvi László (KDNP) |
Dunai Mónika (Fidesz) | Tag | 2014.06.23. | 2017.03.06. | Pánczél Károly (Fidesz) |
L. Simon László (Fidesz) | Tag | 2017.03.06. | 2017.10.16. | Dunai Mónika (Fidesz) |
Pánczél Károly (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2014.06.23. | |
Petneházy Attila (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Dr. Kiss László (MSZP) 1 | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Ander Balázs (Jobbik) | Tag | 2014.05.06. | 2016.09.12. | |
Sneider Tamás (Jobbik) | Tag | 2016.09.12. | 2018.05.07. | Ander Balázs (Jobbik) |
Szávay István (Jobbik) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Gaal Gergely (KDNP) | Tag | 2017.10.16. | 2018.05.07. | L. Simon László (Fidesz) |
Szászfalvi László (KDNP) | Tag | 2014.05.06. | 2014.06.23. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Nemzeti összetartozás bizottsága | Fidesz | 4 | 44.44% |
MSZP | 1 | 11.11% | |
Jobbik | 2 | 22.22% | |
KDNP | 2 | 22.22% | |
Összesen | 9 | 100.00% |
Nemzeti összetartozás bizottsága üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
A bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2014.10.15. | 2018.05.07. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok