Készült: 2024.09.23.01:20:17
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1990-94
Önkormányzati, közigazgatási, belbiztonsági és rendőrségi bizottság tagjai változásának elrejtése
Önkormányzati, közigazgatási, belbiztonsági és rendőrségi bizottság tagjainak változásai | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | Elnök | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Dr. Horváth Balázs (MDF) | Alelnök | 1990.05.03. | 1990.05.22. | |
Dr. Józsa Fábián (MDF) | Alelnök | 1990.06.28. | 1993.03.07. | |
Dr. Sóvágó László (MDF) | Alelnök | 1992.10.13. | 1994.06.27. | |
Tarnóczky Attila (MDF) | Alelnök | 1993.03.03. | 1994.06.27. | |
Dr. Böröcz István (FKGP) | Alelnök | 1990.05.03. | 1992.02.23. | |
Dr. Böröcz István (Kisgazda) | Alelnök | 1992.02.24. | 1994.06.27. | |
Dr. Sóvágó László (MDF) | Titkár | 1990.05.03. | 1992.10.12. | |
Balogh János (MDF) | Tag | 1991.10.08. | 1992.10.20. | |
Dr. Bilecz Endre (MDF) | Tag | 1993.03.30. | 1994.06.27. | |
Dr. Bilecz Endre (MDF) | Tag | 1993.03.02. | 1993.03.08. | |
Dr. Bíró Ferenc (MDF) | Tag | 1993.06.15. | 1994.06.27. | |
Dr. Debreczeni József (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1990.11.06. | |
Dobos László (MDF) | Tag | 1990.11.20. | 1994.06.27. | |
Fekete Pál (MDF) | Tag | 1991.03.05. | 1994.06.27. | |
Gyarmati Dezső (MDF) | Tag | 1993.06.15. | 1993.09.13. | |
Illéssy István (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1992.03.23. | |
Dr. Józsa Fábián (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1990.06.27. | |
Keresztes K. Sándor (MDF) | Tag | 1993.03.09. | 1994.06.27. | |
Dr. Kozma Huba (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1990.06.12. | |
Dr. Kőrösi Imre (MDF) | Tag | 1990.06.12. | 1993.05.02. | |
Dr. Medgyasszay László (MDF) | Tag | 1992.10.13. | 1993.03.23. | |
Dr. Mezey Károly (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1990.11.20. | |
Dr. Mezey Károly (MDF) | Tag | 1993.06.15. | 1994.06.27. | |
Miklós Árpád (MDF) | Tag | 1992.10.20. | 1993.06.15. | |
Dr. Szabó János (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1993.12.14. | |
Dr. Szél Péter (MDF) | Tag | 1990.11.20. | 1991.03.05. | |
Tarnóczky Attila (MDF) | Tag | 1990.06.12. | 1993.03.03. | |
Dr. Tóth Tihamér (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1991.09.14. | |
Tóth-Kurucz János (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1993.06.15. | |
Varsányi András (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Dr. Weszelovszky Zoltán (MDF) | Tag | 1992.03.24. | 1993.05.26. | |
Dr. Bilecz Endre (SZDSZ) | Tag | 1991.01.29. | 1991.12.29. | |
Gulyás József (SZDSZ) | Tag | 1992.02.18. | 1994.06.27. | |
Hodosán Róza (SZDSZ) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Dr. Horváth Tivadar (SZDSZ) | Tag | 1990.05.03. | 1991.07.08. | |
Dr. Kóródi Mária (SZDSZ) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Dr. Magyar Bálint (SZDSZ) | Tag | 1990.05.03. | 1992.02.18. | |
Dr. Molnár Tibor (SZDSZ) | Tag | 1992.02.18. | 1993.12.21. | |
Dr. Szabó Erika (SZDSZ) | Tag | 1990.05.03. | 1991.01.29. | |
Dr. Szabó Erika (SZDSZ) | Tag | 1991.09.17. | 1994.06.27. | |
Bárdos Balázs (FKGP) | Tag | 1990.05.03. | 1991.01.16. | |
Dr. Győriványi Sándor (FKGP) | Tag | 1991.02.01. | 1991.03.05. | |
Dr. Mizsei Béla (FKGP) | Tag | 1990.05.03. | 1992.02.23. | |
Dr. Szabó János (FKGP) | Tag | 1991.03.05. | 1992.02.23. | |
Dr. Horváth László (Kisgazda) | Tag | 1992.06.23. | 1994.06.27. | |
Dr. Mizsei Béla (Kisgazda) | Tag | 1992.02.24. | 1993.03.09. | |
Dr. Szabó János (Kisgazda) | Tag | 1992.02.24. | 1992.06.23. | |
Hámori Csaba (MSZP) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Dr. Schiffer János (MSZP) | Tag | 1991.02.19. | 1994.06.27. | |
Szabó György (MSZP) | Tag | 1990.05.03. | 1991.01.15. | |
Deutsch Tamás (FIDESZ) 1 | Tag | 1991.10.15. | 1994.06.27. | |
Dr. Kövér László (FIDESZ) 1 | Tag | 1990.05.03. | 1991.10.15. | |
Tirts Tamás (FIDESZ) | Tag | 1990.05.03. | 1993.07.01. | |
Dr. Weszelovszky Zoltán (FIDESZ) | Tag | 1993.07.01. | 1994.06.27. | |
Dr. Gali Ákos (KDNP) | Tag | 1993.05.18. | 1994.06.27. | |
Dr. Gáspár Miklós (KDNP) | Tag | 1990.05.03. | 1990.06.11. | |
Dr. Hasznos Miklós (KDNP) | Tag | 1990.06.12. | 1991.09.03. | |
Dr. Hasznos Miklós (KDNP) | Tag | 1993.12.14. | 1994.02.17. | |
Seszták László (KDNP) | Tag | 1990.05.03. | 1992.10.13. | |
Dr. Bilecz Endre (független) | Tag | 1991.12.30. | 1992.02.17. | |
Dr. Bilecz Endre (független) | Tag | 1992.10.13. | 1993.03.01. | |
Kállay Kristóf (független) | Tag | 1993.03.09. | 1994.06.27. | |
Dr. Kőrösi Imre (független) | Tag | 1993.05.03. | 1994.06.27. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Önkormányzati, közigazgatási, belbiztonsági és rendőrségi bizottság | MDF | 9 | 39.13% |
SZDSZ | 5 | 21.74% | |
EKgP | 2 | 8.70% | |
MSZP | 2 | 8.70% | |
Fidesz | 2 | 8.70% | |
KDNP | 1 | 4.35% | |
független | 2 | 8.70% | |
Összesen | 23 | 100.00% |
Önkormányzati, közigazgatási, belbiztonsági és rendőrségi bizottságnak nincs albizottsága.