Készült: 2024.09.26.11:23:49
Dinamikus lap
Dr. Deutsch Tamás
|
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2006.05.16. | 2009.07.13. |
2002-2006 | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2002.05.15. | 2006.05.15. |
1998-2002 | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 1998.06.18. | 1998.12.28. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
az Országgyűlés alelnöke | 2004.02.01. | 2006.05.15. |
ifjúsági és sport miniszter | 1999.01.01. | 2002.05.26. |
korjegyző | 1994.06.28. | 1994.06.28. |
korjegyző | 1990.05.02. | 1990.05.02. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Országos lista | 2006.05.16. | 2009.07.13. |
2002-2006 | Budapest területi lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Budapest 9. OEVK | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Budapest területi lista | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
1990-94 | Budapest területi lista | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
jogász | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Állam- és Jogtudományi Kar | 1999 |
Nyelvismeret | ||
---|---|---|
Nyelv | Foka | Típusa |
angol | középfokú | C |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
francia | társalgási |