Készült: 2024.09.23.19:43:57
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1994-98
Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság tagjai változásának elrejtése
Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság tagjainak változásai (10 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Géczi József Alajos (MSZP) | Elnök | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Halda Alíz (SZDSZ) | Alelnök | 1997.11.25. | 1998.06.17. | |
Dr. Isépy Tamás (FIDESZ-MPP) | Alelnök | 1997.11.04. | 1998.06.17. | |
Dr. Isépy Tamás (KDNP) | Alelnök | 1994.06.28. | 1997.07.21. | |
Dr. Csizmadia László (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1994.09.19. | |
Csomós László (MSZP) | Tag | 1996.05.14. | 1998.06.17. | |
Farkas Imre (MSZP) | Tag | 1994.09.20. | 1996.05.13. | |
Földesi Zoltán (MSZP) | Tag | 1996.04.16. | 1997.03.03. | |
Dr. Tokaji Ferenc (MSZP) | Tag | 1997.04.09. | 1998.06.17. | |
Gulyás József (SZDSZ) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Halda Alíz (SZDSZ) | Tag | 1994.06.28. | 1997.11.24. | |
Dr. Balsai István (MDF) | Tag | 1994.06.28. | 1995.06.26. | |
Dr. Varga István (MDF) | Tag | 1995.07.06. | 1998.06.17. | |
Pápai Mihály (FKGP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Dr. Kövér László (FIDESZ) 1 | Tag | 1995.12.01. | 1998.06.17. | |
Dr. Kövér László (FIDESZ) 1 | Tag | 1994.08.30. | 1995.09.04. | |
Dr. Orbán Viktor (FIDESZ-MPP) 1 | Tag | 1995.09.05. | 1995.11.30. | |
Dr. Szájer József (FIDESZ) | Tag | 1994.06.28. | 1994.08.29. | |
Kónyáné dr. Kutrucz Katalin (Néppárt-MDNP) | Tag | 1996.04.16. | 1998.06.17. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság | MSZP | 3 | 30.00% |
SZDSZ | 2 | 20.00% | |
MDF | 1 | 10.00% | |
FKGP | 1 | 10.00% | |
Fidesz | 2 | 20.00% | |
Néppárt-MDNP | 1 | 10.00% | |
Összesen | 10 | 100.00% |
Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottságnak nincs albizottsága.