Készült: 2024.09.26.13:29:33
Dinamikus lap
Dr. Kelemen András
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2007.11.13. | 2007.11.13. |
Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2007.03.06. | 2007.03.06. | |
2002-2006 | MDF | frakcióvezető-helyettes | 2002.06.11. | 2004.09.06. |
1998-2002 | MDF | frakcióvezető-helyettes | 1998.09.08. | 2002.05.14. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
külügyminisztériumi politikai államtitkár | 1992.06.20. | 1994.07.14. |
népjóléti minisztériumi politikai államtitkár | 1990.05.24. | 1992.06.19. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Fejér 7. OEVK | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Fejér 7. OEVK | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Fejér 7. OEVK | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Fejér területi lista | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
1990-94 | Fejér területi lista | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
általános orvos | Budapesti Orvostudományi Egyetem | Általános Orvosi Kar | 1966 |
Nyelvismeret | ||
---|---|---|
Nyelv | Foka | Típusa |
francia | felsőfokú | C |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | tárgyalási |
török | társalgási |