Készült: 2024.09.23.01:12:36
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
Európai integrációs albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2002.07.04. |
Megszűnés | 2006.05.15. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Költségvetési bizottság |
Európai integrációs albizottság tagjainak változásai (5 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Domokos László (Fidesz) | Elnök | 2002.07.04. | 2006.05.15. | |
Boldvai László (MSZP) | Tag | 2002.07.04. | 2006.05.15. | |
Dr. Kékesi Tibor (MSZP) | Tag | 2002.07.04. | 2006.05.15. | |
Szabó Lajos (MSZP) | Tag | 2003.05.14. | 2006.05.15. | Dr. Veres János (MSZP) |
Dr. Veres János (MSZP) | Tag | 2002.07.04. | 2003.03.10. | |
Dr. Horváth János (Fidesz) | Tag | 2003.05.14. | 2006.05.15. | Dr. Boros Imre (független) |
Dr. Boros Imre (MDF) | Tag | 2002.07.04. | 2002.09.06. | |
Dr. Boros Imre (független) | Tag | 2002.09.07. | 2002.09.17. |
Európai integrációs albizottság üléseinek megjelenítése