Készült: 2024.09.26.13:06:07
Dinamikus lap
Bársony András
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
1998-2002 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 1998.09.08. | 2000.12.31. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
külügyminisztériumi politikai államtitkár | 2004.10.04. | 2006.06.08. |
külügyminisztériumi politikai államtitkár | 2002.05.27. | 2004.10.03. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1998-2002 | Budapest területi lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Budapest 8. OEVK | 1994.06.28. | 1998.06.17. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi diploma | Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | tárgyalási |
német | tárgyalási |
olasz | társalgási |
orosz | tárgyalási |