Készült: 2024.09.24.01:03:12
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
Esélyegyenlőségi albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2003.06.23. |
Megszűnés | 2006.05.15. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Emberi jogi bizottság |
Esélyegyenlőségi albizottság tagjainak változásai (6 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Németh Erika (MSZP) | Elnök | 2003.06.23. | 2006.05.15. | |
Donáth László (MSZP) | Tag | 2003.06.23. | 2006.05.15. | |
Farkas Flórián (Fidesz) | Tag | 2003.06.23. | 2006.05.15. | |
Dr. Hargitai János (Fidesz) | Tag | 2003.06.23. | 2006.05.15. | |
Szászfalvi László (Fidesz) | Tag | 2005.05.15. | 2006.05.15. | |
Fodor Gábor (SZDSZ) | Tag | 2003.06.23. | 2006.05.15. | |
Szászfalvi László (MDF) | Tag | 2003.06.23. | 2004.09.06. | |
Szászfalvi László (független) | Tag | 2004.09.06. | 2005.05.14. |
Esélyegyenlőségi albizottság üléseinek megjelenítése