Készült: 2024.09.22.15:27:22
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Összeférhetetlenségi ügyek vizsgálóbizottsága
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2011.03.16. |
Megszűnés | |
Névváltozások | |
Főbizottság | Mentelmi bizottság |
Összeférhetetlenségi ügyek vizsgálóbizottsága tagjainak változásai (1 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Simon Gábor (MSZP) | Elnök | 2011.03.16. | 2014.05.05. | |
Dr. Varga István (Fidesz) | Tag | 2011.03.16. | 2011.04.15. | |
Szabó Gábor (Jobbik) | Tag | 2011.03.16. | 2011.04.15. |
Összeférhetetlenségi ügyek vizsgálóbizottsága üléseinek megjelenítése