Készült: 2024.09.24.18:51:16
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2014-2018
Önkormányzati, külügyi és költségvetési albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2014.06.12. |
Megszűnés | 2018.05.07. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Magyarországi nemzetiségek bizottsága |
Önkormányzati, külügyi és költségvetési albizottság tagjainak változásai (5 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Ritter Imre (német nemzetiségi szószóló) | Elnök | 2014.10.15. | 2018.05.07. | |
Varga Szimeon (bolgár nemzetiségi szószóló) | Alelnök | 2014.10.15. | 2018.05.07. | |
Dr. Csúcs Lászlóné (lengyel nemzetiségi szószóló) | Tag | 2014.09.25. | 2018.05.07. | |
Koranisz Laokratisz (görög nemzetiségi szószóló) | Tag | 2014.06.12. | 2018.05.07. | |
Ritter Imre (német nemzetiségi szószóló) | Tag | 2014.09.25. | 2014.10.15. | |
Dr. Turgyán Tamás (örmény nemzetiségi szószóló) | Tag | 2014.06.12. | 2018.05.07. | |
Varga Szimeon (bolgár nemzetiségi szószóló) | Tag | 2014.06.12. | 2014.10.15. |
Önkormányzati, külügyi és költségvetési albizottság üléseinek megjelenítése