Készült: 2024.09.26.21:30:55
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
A 2002-2010 közötti államadósság-növekedés okait vizsgáló albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2011.02.14. |
Megszűnés | |
Névváltozások | |
Főbizottság | Költségvetési bizottság |
A 2002-2010 közötti államadósság-növekedés okait vizsgáló albizottság tagjainak változásai (5 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Dancsó József (Fidesz) | Elnök | 2011.02.28. | 2014.02.01. | |
Szijjártó Péter (Fidesz) | Alelnök | 2011.02.28. | 2012.06.18. | |
Babák Mihály (Fidesz) | Tag | 2011.02.28. | 2014.05.05. | |
Balla György (Fidesz) | Tag | 2011.02.28. | 2014.05.05. | |
Márton Attila (Fidesz) | Tag | 2011.02.28. | 2014.05.05. | |
Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik) | Tag | 2011.02.28. | 2011.09.12. | |
Seszták Oszkár (KDNP) | Tag | 2011.02.28. | 2014.05.05. | |
Pősze Lajos (független) | Tag | 2011.03.01. | 2014.05.05. |
A 2002-2010 közötti államadósság-növekedés okait vizsgáló albizottság üléseinek megjelenítése