Készült: 2024.09.22.21:14:16
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Társadalmi szervezetek bizottsága tagjai változásának elrejtése
Társadalmi szervezetek bizottsága tagjainak változásai (13 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Bognár László (MIÉP) | Elnök | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Halász János (Fidesz) | Alelnök | 1998.06.25. | 2001.12.17. | |
Várhegyi Attila (Fidesz) | Alelnök | 2001.12.18. | 2002.05.14. | Halász János (Fidesz) |
Hegyi Gyula (MSZP) | Alelnök | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Martonosi György (Fidesz) | Tag | 1999.10.01. | 2002.05.14. | Dr. Rapcsák András (Fidesz) |
Dr. Rapcsák András (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 1999.10.01. | |
Révész Máriusz (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Rogán Antal (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Weszelovszky Zoltán (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Tóbiás József (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Üszögi-Bleyer Jenő (MSZP) 1 | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Zuschlag János László (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Czoma Kálmán (FKGP) | Tag | 1998.06.25. | 2001.09.19. | |
Dögei Imre (FKGP) | Tag | 2001.02.13. | 2002.02.07. | István József (FKGP) |
István József (FKGP) | Tag | 1998.06.25. | 2001.01.22. | |
Béki Gabriella (SZDSZ) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Szászfalvi László (MDF) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Czoma Kálmán (független) | Tag | 2001.09.20. | 2002.05.14. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Társadalmi szervezetek bizottsága | Fidesz | 5 | 38.46% |
MSZP | 4 | 30.77% | |
SZDSZ | 1 | 7.69% | |
MDF | 1 | 7.69% | |
MIÉP | 1 | 7.69% | |
független | 1 | 7.69% | |
Összesen | 13 | 100.00% |
Társadalmi szervezetek bizottsága üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok