Készült: 2024.09.26.18:47:26
Dinamikus lap
Szabó Lajos
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2008.06.09. | 2008.06.09. |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2007.09.24. | 2007.09.25. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2006.11.06. | 2006.11.07. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2006.10.16. | 2006.10.17. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Országos lista | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Országos lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1994-98 | Vas 4. OEVK | 1994.06.28. | 1998.06.17. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
közgazda | Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem | Ipar Szak | 1983 |
Nyelvismeret | ||
---|---|---|
Nyelv | Foka | Típusa |
orosz | felsőfokú | C |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | társalgási |
német | társalgási |