Készült: 2024.09.26.18:26:12
Dinamikus lap
Bajnai Gordon
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
miniszterelnök | 2009.04.14. | 2010.05.29. |
miniszterelnök-jelölt | 2009.04.07. | 2009.04.14. |
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter | 2008.05.15. | 2009.04.14. |
önkormányzati és területfejlesztési miniszter | 2007.07.01. | 2008.05.14. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2014-2018 | 2014.04.06. | Országos lista | 2014.05.06. | 2014.05.26. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Benyújtott indítványok | ||
---|---|---|
Ciklus | Önálló indítványok száma | Nem önálló indítványok száma |
2014-2018 | 3 |
Vagyonnyilatkozat | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.26. | 2014.06.25. | igen |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
közgazdász | Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem | Társadalomtudományi Kar | 1991 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | felsőfokú |
német | felsőfokú |