Készült: 2024.09.26.20:10:55
Dinamikus lap
Gyárfás Ildikó
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
1998-2002 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2001.11.27. | 2001.11.27. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.09. | Borsod-Abaúj-Zemplén 7. OEVK | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Borsod-Abaúj-Zemplén 7. OEVK | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Borsod-Abaúj-Zemplén 7. OEVK | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Borsod-Abaúj-Zemplén 7. OEVK | 1994.06.28. | 1998.06.17. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
kémia-fizika szakos középiskolai tanár | Kossuth Lajos Tudományegyetem | Természettudományi Kar | 1975 |
környezetvédelmi szakmérnök | Nehézipari Műszaki Egyetem | Kohómérnöki Kar | 1983 |