Készült: 2024.09.26.11:53:54
Dinamikus lap
Hegyi Gyula
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2002-2006 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2003.11.17. | 2003.11.18. |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2003.10.06. | 2003.10.07. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2003.03.17. | 2003.03.18. | |
1998-2002 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 1998.09.08. | 2000.12.31. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2002-2006 | Budapest területi lista | 2002.05.15. | 2004.07.14. | |
1998-2002 | Budapest területi lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Budapest területi lista | 1994.06.28. | 1998.06.17. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi diploma | Budapesti Műszaki Egyetem |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | tárgyalási |
német |