Készült: 2024.09.26.15:08:55
Dinamikus lap
Dr. Toller László
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
1998-2002 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 1998.12.07. | 2000.12.31. |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 1998.06.18. | 1998.11.14. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.09. | Baranya 3. OEVK | 2006.05.16. | 2009.02.12. |
2002-2006 | Baranya 3. OEVK | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Baranya 3. OEVK | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Baranya 3. OEVK | 1994.06.28. | 1998.06.17. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
jogász | Janus Pannonius Tudományegyetem | Állam- és jogtudományi Kar | 1975 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | társalgási |
német | társalgási |
orosz | társalgási |