Készült: 2024.09.26.15:03:26
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
EU-csatlakozási és külkereskedelmi albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1998.06.30. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Mezőgazdasági bizottság |
EU-csatlakozási és külkereskedelmi albizottság tagjainak változásai (9 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Glattfelder Béla (Fidesz) | Elnök | 1998.06.30. | 2000.02.07. | |
Dr. Szabó József Andor (Fidesz) | Elnök | 2000.02.22. | 2002.05.14. | Glattfelder Béla (Fidesz) |
Bebes István (Fidesz) | Tag | 1998.06.30. | 2002.05.14. | |
Dr. Szabó József Andor (Fidesz) | Tag | 1998.06.30. | 2000.02.21. | |
Karakas János (MSZP) | Tag | 1998.06.30. | 2002.05.14. | |
Dr. Németh Imre (MSZP) | Tag | 1998.06.30. | 2002.05.14. | |
Hanó Miklós (FKGP) | Tag | 1998.06.30. | 2002.05.14. | |
T. Asztalos Ildikó (SZDSZ) | Tag | 1998.06.30. | 2002.05.14. | |
Font Sándor (MDF) | Tag | 1998.06.30. | 2002.05.14. | |
Kapronczi Mihály (MIÉP) | Tag | 1999.06.16. | 2002.05.14. | |
Szabó Lukács (MIÉP) | Tag | 1998.06.30. | 1998.12.06. | |
Dr. Kupa Mihály (független) | Tag | 1998.06.30. | 2002.05.14. | |
Szabó Lukács (független) | Tag | 1998.12.07. | 1998.12.28. |
EU-csatlakozási és külkereskedelmi albizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 8 | 1/2001 | 2001.04.11. | Határozatképes | 2:00 |
2 | 7 | 2/2000 | 2000.06.01. | Határozatképes | 2:00 |
3 | 6 | 1/2000 | 2000.02.22. | Határozatképes | 0:30 |
4 | 5 | 3/1999 | 1999.11.10. | Tanácskozóképes | 2:10 |
5 | 4 | 2/1999 | 1999.04.29. | Határozatképes | 2:30 |
6 | 3 | 1/1999 | 1999.02.24. | Tanácskozóképes | 1:00 |
7 | 2 | 2/1998 | 1998.11.10. | Tanácskozóképes | 1:10 |
8 | 1 | 1/1998 | 1998.10.27. | Határozatképes | 2:00 |