Készült: 2024.09.24.03:07:28
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Fenntartható fejlődés bizottsága tagjai változásának elrejtése
Fenntartható fejlődés bizottsága tagjainak változásai (21 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Jávor Benedek (LMP) | Elnök | 2010.05.14. | 2013.02.11. | |
Dr. Szili Katalin (független) | Elnök | 2013.02.25. | 2014.05.05. | Jávor Benedek (független) |
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) | Alelnök | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Baracskai József (MSZP) | Alelnök | 2010.05.17. | 2010.06.01. | |
Dr. Oláh Lajos (MSZP) | Alelnök | 2010.06.02. | 2011.10.23. | Baracskai József (MSZP) |
Szabó Imre (MSZP) | Alelnök | 2011.11.14. | 2014.05.05. | Dr. Oláh Lajos (független) |
Dr. Nagy Andor (KDNP) | Alelnök | 2010.05.14. | 2013.08.22. | |
Dr. Szél Bernadett (LMP) | Alelnök | 2013.09.23. | 2014.05.05. | |
Dr. Bácskai János (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Bányai Gábor (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Bartos Mónika (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Bencsik János (Fidesz) | Tag | 2013.09.23. | 2014.05.05. | Dr. Nagy Andor (KDNP) |
Bodó Imre (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2012.12.31. | |
Cseresnyés Péter (Fidesz) | Tag | 2013.02.11. | 2014.05.05. | Bodó Imre (Fidesz) |
Fejér Andor (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2012.12.31. | |
Fülöp István (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2012.12.31. | |
Dr. Horváth Zsolt (Veszprém) (Fidesz) 1 | Tag | 2013.09.23. | 2014.05.05. | |
Kapus Krisztián (Fidesz) | Tag | 2013.09.23. | 2014.05.05. | |
Koncz Ferenc (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Kővári János (Fidesz) | Tag | 2013.02.18. | 2014.05.05. | Fülöp István (Fidesz) |
Schmidt Csaba (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Sebestyén László (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Vincze László (Fidesz) | Tag | 2013.02.11. | 2014.05.05. | Fejér Andor (Fidesz) |
Baracskai József (MSZP) | Tag | 2010.05.14. | 2010.05.17. | |
Baracskai József (MSZP) | Tag | 2010.06.02. | 2010.10.11. | |
Dr. Józsa István (MSZP) | Tag | 2010.05.14. | 2010.06.01. | |
Szabó Imre (MSZP) | Tag | 2010.06.02. | 2010.10.18. | Tóbiás József (MSZP) |
Tóbiás József (MSZP) | Tag | 2010.10.18. | 2011.11.14. | Szabó Imre (MSZP) |
Tóbiás József (MSZP) | Tag | 2010.05.14. | 2010.06.01. | |
Bödecs Barna (Jobbik) | Tag | 2010.05.14. | 2012.12.04. | |
Kepli Lajos (Jobbik) 1 | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Aradszki András (KDNP) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Jávor Benedek (független) | Tag | 2013.02.25. | 2014.05.05. | |
Dr. Oláh Lajos (független) | Tag | 2011.11.14. | 2014.05.05. | Tóbiás József (MSZP) |
Rozgonyi Ernő (független) | Tag | 2012.12.17. | 2014.05.05. | Bödecs Barna (Jobbik) |
Dr. Szili Katalin (független) | Tag | 2010.10.11. | 2013.02.25. | Baracskai József (MSZP) |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Fenntartható fejlődés bizottsága | Fidesz | 13 | 61.90% |
MSZP | 1 | 4.76% | |
Jobbik | 1 | 4.76% | |
KDNP | 1 | 4.76% | |
LMP | 1 | 4.76% | |
független | 4 | 19.05% | |
Összesen | 21 | 100.00% |
Fenntartható fejlődés bizottsága üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
A Fenntartható fejlődés bizottságának hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi, gazdasági hatásait figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2010.06.08. | ||
Energiaügyi albizottság | 2010.06.08. | ||
Erdészeti albizottság | 2010.06.08. | ||
Az elmúlt nyolc év kormányzati visszaéléseit vizsgáló albizottság | 2010.06.08. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok