Készült: 2024.09.24.04:20:30
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Európai integrációs albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1998.09.30. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Társadalmi szervezetek bizottság |
Európai integrációs albizottság tagjainak változásai (5 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Hegyi Gyula (MSZP) | Elnök | 1998.09.30. | 2002.05.14. | |
Révész Máriusz (Fidesz) | Tag | 1998.10.21. | 2002.05.14. | |
Dögei Imre (FKGP) | Tag | 2001.02.28. | 2002.02.07. | István József (FKGP) |
István József (FKGP) | Tag | 1998.10.21. | 2001.01.22. | |
Béki Gabriella (SZDSZ) | Tag | 1998.10.21. | 2002.05.14. | |
Szászfalvi László (MDF) | Tag | 1998.10.21. | 2002.05.14. | |
Dr. Bognár László (MIÉP) | Tag | 1998.10.21. | 2002.05.14. |