Készült: 2024.09.23.16:36:52
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
Transzatlanti ügyekkel foglalkozó albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2003.05.28. |
Megszűnés | 2006.05.15. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Külügyi bizottság |
Transzatlanti ügyekkel foglalkozó albizottság tagjainak változásai (5 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Gedei József (MSZP) | Elnök | 2003.05.28. | 2006.05.15. | |
Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz) | Alelnök | 2003.05.28. | 2006.05.15. | |
Herczog Edit (MSZP) | Tag | 2003.05.28. | 2004.07.14. | |
Kránitz László (MSZP) | Tag | 2004.07.15. | 2006.05.15. | Herczog Edit (MSZP) |
Dr. Gógl Árpád (Fidesz) | Tag | 2003.05.28. | 2006.05.15. | |
Dr. Eörsi Mátyás (SZDSZ) | Tag | 2003.05.28. | 2006.05.15. | |
Dr. Kelemen András (MDF) | Tag | 2003.05.28. | 2004.09.06. | |
Dr. Kelemen András (független) | Tag | 2004.09.06. | 2004.12.20. |
Transzatlanti ügyekkel foglalkozó albizottság üléseinek megjelenítése