Készült: 2024.09.26.11:38:32
Dinamikus lap
Molnár László
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2002-2006 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2004.03.16. | 2006.05.15. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Békés 1. OEVK | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Békés 1. OEVK | 2002.05.15. | 2006.05.15. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
sportszervező | Magyar Testnevelési Egyetem | 1991 | |
vállalkozó-menedzser szakközgazdász | Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem | 1996 | |
jogász | Janus Pannonius Tudományegyetem | 2001 |