Készült: 2024.09.26.13:45:00
Dinamikus lap
Horn Gyula
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
1998-2002 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 1998.12.07. | 2000.12.31. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
miniszterelnök | 1994.07.15. | 1998.07.05. |
miniszterelnök-jelölt | 1994.06.28. | 1994.07.15. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Országos lista | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Országos lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Budapest területi lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Budapest területi lista | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
1990-94 | Somogy területi lista | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
közgazdász | Rosztovi Állami Közgazdaségtudományi Akadémia | Pénzügyi Kar | 1954 |
MSZMP KB Politikai Főiskola | 1964 |
Nyelvismeret | ||
---|---|---|
Nyelv | Foka | Típusa |
orosz | felsőfokú | C |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | tárgyalási |
horvát | tárgyalási |
szerb | tárgyalási |