Készült: 2024.09.23.23:16:55
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
Európai integrációs albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2002.06.26. |
Megszűnés | 2006.05.15. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Emberi jogi bizottság |
Európai integrációs albizottság tagjainak változásai (3 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Kósáné Dr. Kovács Magda (MSZP) | Elnök | 2002.09.25. | 2004.07.14. | |
Donáth László (MSZP) | Tag | 2002.09.25. | 2006.05.15. | |
Dr. Suchman Tamás (MSZP) | Tag | 2002.09.25. | 2004.11.02. | |
Dr. Hargitai János (Fidesz) | Tag | 2002.09.25. | 2006.05.15. | |
Szászfalvi László (Fidesz) | Tag | 2005.05.15. | 2006.05.15. | |
Szászfalvi László (MDF) | Tag | 2002.09.25. | 2004.09.06. | |
Szászfalvi László (független) | Tag | 2004.09.06. | 2005.05.14. |