Készült: 2024.09.19.03:06:19
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1990-94
A megszűnt Állami Egyházügyi Hivatal irattárának áttekintésére létrehozott
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1990.11.07. |
Megszűnés | 1994.06.27. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Emberi jogi bizottság |
A megszűnt Állami Egyházügyi Hivatal irattárának áttekintésére létrehozott tagjainak változásai | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Deme Zoltán (MDF) | Tag | 1990.10.24. | 1993.07.04. | |
Iványi Gábor (SZDSZ) | Tag | 1990.05.03. | 1990.11.07. | |
István József (FKGP) | Tag | 1990.05.03. | 1990.11.07. | |
Jakab Róbertné (MSZP) | Tag | 1990.05.03. | 1990.11.07. | |
Dr. Giczy György (KDNP) | Tag | 1990.05.03. | 1990.11.07. | |
Deme Zoltán (MIÉP) | Tag | 1993.07.05. | 1994.06.27. |